登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
天眼查显示,9月18日,曲靖晶瑞新能源有限公司成立,经营范围涵盖太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。股权穿透后,该公司股东为晶澳太阳能投资(中国)有限公司、中国三峡新能源(集团)股份有限公司,分别持股51%、49%。
8月的草原,劲风飒爽。内蒙古乌兰察布市西南侧,一座综合工业园区内草木葱茏、繁忙有序。在这里,三峡乌兰察布“源网荷储”技术研发试验基地(以下简称“‘源网荷储’研发基地”)一期储能项目已进入调试关键阶段。踏入研发楼,一栋直径2米的钢铁时钟映入眼帘。这只钟表,很特殊。直观看上去,数字节点
9月24日,三峡集团召开安全生产电视电话会议,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要论述,传达全国安全生产和秋冬季森林草原防灭火视频会议精神,安排部署国庆前后安全生产工作,确保安全生产形势稳定。三峡集团总经理、党组副书记李富民出席会议并讲话,副总经理、党组
9月23日,三峡集团发布《莆田平海湾海上风电场DE区项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告》。公告显示,莆田平海湾海上风电场DE区项目位于莆田市秀屿区平海湾内,场址西距湄洲岛岸线15km以上,中心距离岸线16.5km,场址水深18~27m,场址规划面积约38.8k㎡,规划总装机容量400MW。本次招标范围为装机
9月18日,三峡集团董事长、党组书记刘伟平在北京与中国铁路工程集团有限公司(以下简称“中国中铁”)党委书记、董事长陈云座谈,双方就深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,进一步深化各领域全方位合作等进行深入交流。中国中铁总经理、党委副书记陈文健,三峡集团副总经理、党组成员王昕伟出席座谈
9月13日,中国能建云南院EPC总承包建设的三峡富民县赤鹫100兆瓦光伏项目全容量并网发电。赤鹫项目位于昆明市富民县赤鹫镇,项目额定装机容量100兆瓦,占地面积约1850亩。该项目由三峡集团云南能源投资有限公司投资建设,为金沙江下游“水风光储”一体化国家级清洁能源示范基地(简称“金下基地”)配套项
9月10日至11日,国务院国资委党委书记、主任张玉卓赴湖北深入中国三峡集团、东风公司、中国信科等中央企业生产一线、研发中心,调研企业学习贯彻党的二十届三中全会精神、全面深化改革推进高质量发展情况,强调要切实把学习好贯彻好党的二十届三中全会精神作为重大政治任务,牢记习近平总书记殷切嘱托
9月12日,三峡集团董事长、党组书记刘伟平在武汉与哈尔滨电气集团有限公司(以下简称“哈电集团”)董事长、党委书记曹志安一行座谈,双方就共同贯彻落实党的二十届三中全会精神,服务国家战略,进一步深化战略合作等进行深入交流。三峡集团副总经理、党组成员王昕伟,哈电集团董事、党委副书记沈同参
北极星储能网获悉,近日,三峡集团新型电力系统定速抽水蓄能与飞轮储能为主体的联合调频控制关键技术研究(第三次招标)中标候选人情况公布。中标候选人第1名为北京清源飞控能源科技有限公司,投标报价:2,826,446.40元。中标候选人第2名为北京理工大学,投标报价:2,910,155.82元。中标候选人第3名为北
9月11日,三峡集团董事长、党组书记刘伟平在武汉主持召开2024年9月工作例会,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,贯彻落实党中央重大决策部署,传达上级有关精神,对下一阶段重点任务进行部署。三峡集团总经理、党组副书记李富民出席会议并讲话,集团领导陈瑞武、曾义、吕庭彦、王昕伟、吴胜亮分别就
北极星电力网获悉,三峡水利公告称,董事会于近日收到独立董事孙佳提交的书面辞职函。孙佳女士自2018年9月13日起任公司独立董事,因连续任职时间已届满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,决定申请辞去公司第十届董事会独立董事、第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第十届董事会战
8月8日至9日,三峡集团总经理、党组副书记李富民一行赴阳江市调研三峡集团广东区域工作,看望慰问干部职工,主持召开区域工作推进会,对下一阶段重点工作作出部署。李富民一行深入阳江沙扒海上风电项目升压站、“三峡引领号”漂浮式海上风电机组、“白鹤滩”号海上风电安装平台和阳江风电产业园等重点
2024年6月26日,中国长江三峡集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国长江三峡集团有限公司总经理调整的决定:李富民同志任中国长江三峡集团有限公司董事、总经理、党组副书记;免去韩君同志的中国长江三峡集团有限公司董事、
2024年6月26日,中国长江三峡集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国长江三峡集团有限公司总经理调整的决定:李富民同志任中国长江三峡集团有限公司董事、总经理、党组副书记;免去韩君同志的中国长江三峡集团有限公司董事、
7月20日,三峡集团董事、党组副书记李富民赴白鹤滩水电站调研。李富民先后前往白鹤滩电厂集控楼、大坝坝顶、下游集鱼站,实地了解工程建设、电力生产和集运鱼系统运行情况,并组织座谈会听取工作汇报。李富民对白鹤滩水电站工程建设取得成绩给予充分肯定,对广大干部职工为打造新时代大国重器攻坚克难
央企人事|航天科技、中国三峡集团和中国中化领导人员调整林益明同志任中国航天科技集团有限公司副总经理、党组成员2022年5月27日,中国航天科技集团有限公司党组召开会议,通报了中央组织部有关决定:林益明同志任中国航天科技集团有限公司副总经理、党组成员。相关职务任免按有关法律和章程办理。李
北极星风力发电网获悉,近日,中国长江三峡集团有限公司官网领导团队页面更新显示,华能集团原副总经理李富民出任三峡集团有限公司董事、党组副书记。公开信息显示,李富民,1967年10月出生于甘肃正宁,大学本科,中共党员,1989年7月参加工作,高级工程师。曾任平凉电厂副厂长、厂长,华能甘肃公司副
北极星储能网获悉,近日,中国长江三峡集团有限公司官网领导团队页面更新显示,华能集团原副总经理李富民出任三峡集团有限公司董事、党组副书记。公开信息显示,李富民,1967年10月出生于甘肃正宁,大学本科,中共党员,1989年7月参加工作,高级工程师。曾任平凉电厂副厂长、厂长,华能甘肃公司副总经
据三峡集团官网显示,中国华能集团原副总经理李富民出任三峡集团有限公司董事、党组副书记。李富民,1967年10月出生于甘肃正宁,大学本科,中共党员,1989年7月参加工作,高级工程师。他曾任平凉电厂副厂长、厂长,华能甘肃公司副总经理、党组成员,华能陕西公司总经理、党组副书记,华能陕西公司董事
据三峡集团官网“领导团队”栏目最新更新显示,李富民任三峡集团有限公司董事、党组副书记。李富民,1967年10月出生于甘肃正宁,大学本科,中共党员,1989年7月参加工作,高级工程师。他曾任平凉电厂副厂长、厂长,华能甘肃公司副总经理、党组成员,华能陕西公司总经理、党组副书记,华能陕西公司董事
7月29日,华能集团党组成员、副总经理李富民一行到锡林郭勒热电有限责任公司北方胜利电厂2X66万千瓦机组项目调研指导,华能国际副总经理陈书平,北方联合电力公司党委书记、董事长李向良,总经理、党委副书记陈炳华等领导,中国能建安徽电建一公司安全管理部以及各参建单位负责人陪同。调研组一行深入
9月25日,A股国企上市公司申华控股发布公告称,其董事长及总裁李景伟因工作变动,向公司董事会递交了辞职信,辞去其担任的第十二届董事会董事、董事长、董事会专业委员会职务及公司总裁职位,辞职后将不再担任公司任何职务。同一日,申华控股还宣布,公司已召开第十二届董事会第二十六次会议,会上通过
9月19日,山西省国新能源股份有限公司发布公告称,公司董事会、监事会于9月19日分别收到监事会主席、监事朱云伟先生以及高级管理人员许瑞斌先生的书面《辞职报告》。朱云伟先生因工作调整的原因,申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。辞职后,朱云伟先生不再担任公司及子公司任何职务。根据法律法
日前,梅耶博格发布《执行董事会战略调整和变动的首批措施》,包括对公司高层管理人员的全面重组,首席执行官GunterErfurt将离开公司,将控制权移交给前任董事会主席FranzRichter。然而,根据公告,Erfurt将“凭借其广泛的行业网络和国际太阳能行业的知识,在过渡期内为董事会提供建议”。Richter表示
近期,多家能源央国企领导层进行了调整,本文统计了22家能源央企的最新的领导班子情况,包括“两网”、“五大六小”以及两大电力设计院等。详情见下:(以下图片均来自于企业官方网站)01.国家电网02.南方电网03.中国华能集团04.中国大唐集团5.中国华电集团6.国家电投集团7.国家能源集团8.三峡集团9.中
9月13日,赛福天发布公告称,公司于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书林柱英先生关于辞去董事会秘书职务的书面辞呈。林柱英先生因工作调整原因,不再担任公司董事会秘书职务,仍担任公司董事、总经理职务。公司于2024年9月13日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案
9月13日晚间,南玻A发布公告称,公司董事会于近日收到公司董事会秘书陈春燕女士的书面辞职报告,陈春燕女士由于工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后,仍将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统中公司董监高持股明细表显示,陈春燕
9月13日,南玻A发布公告称,陈春燕女士由于工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后,仍将继续在公司担任其他职务。陈春燕女士辞去董事会秘书不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营。
9月11日,华电重工发布公告称,公司董事会于9月9日收到白建明先生的书面辞职申请。因工作变动原因,白建明先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,白建明先生将不在公司及其控股子公司任职。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,白建明先生的辞职申请自公司董事会收到之日起生效。
9月11日,长源电力发布公告称,公司第十届董事会第二十六次会议于9月10日召开。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议通过,会议决定聘任郑峰先生为公司总经理。郑峰先生简历郑峰,男,汉族,1975年9月出生,辽宁沈阳人,中共党员,工程硕士,高级工
9月2日,长源电力公告称,公司董事会收到公司董事、总经理王强先生的书面辞职报告。因正常工作调动,王强先生申请辞去公司董事、总经理职务。王强先生辞去上述职务后将不在公司及其控股子公司任职。据悉,长源电力是国家能源集团控股的上市公司。公司于1995年4月设立,注册地在湖北武汉。2000年3月16日
9月2日,沐邦高科发布公告称,公司于2024年9月2日召开第四届董事会第四十六次会议,审核并通过了聘任李汉诚和张明骏的议案。经董事会同意,李汉诚担任公司副总经理,张明骏担任副总经理兼董事会秘书,两位新任高级管理人员的任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张明骏先生具备履行副总经
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!